LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON
Changement d'Administrateur - Publiée le 30/07/2024
dans le journal Les Echos.fr (Web) (75)
LES ECHOS
SAS au capital de 794.240 € sise 10 boulevard de Grenelle 75015 Paris, 582 071 437 RCS Paris. Selon le conseil de surveillance du 17/01/2024, il a été décidé de coopter en qualité de membre indépendant et président du conseil de surveillance M. Mathieu GALLET demeurant 24 quai du Louvre 75001 Paris en remplacement de M. André LEVY-LANG.
Selon le conseil de surveillance du 19/04/2024, il a été décidé de nommer en qualité de directeur des rédactions et membre du conseil de surveillance M. Christophe JAKUBYSZYN demeurant 5 rue du Vingt-Neuf Juillet 75001 Paris en remplacement de M. Nicolas BARRE, démissionnaire depuis le 01/04/2024. Pour avis.
Plus de 600 journaux habilités
Paiement 100% sécurisé
Attestation de parution pour le greffe immédiate et gratuite